Reports for Stephan Gretler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stephan Gretler
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Gretler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005038438, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Inter Consult AG, in Rorschach, CHE-105.864.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921685).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretler, Stephan, von Rafz, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].
Publication number: 6616886, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Inter Consult AG, in Rorschacherberg, CH-320.3.018.607-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2008, S. 11, Publ. 4437812).
Statutenänderung:
23.02.2012.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
c/o GSP Treuhand AG, Eisenbahnstrasse 41, 9401 Rorschach. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger + Partner AG, in Rorschach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretler, Stephan, von Rafz, in Genf (Genève), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genf, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Bohny-Gretler, Renate, von Rafz und Bäretswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3097596, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Inter Consult AG, in Rorschach, CH-320.3.018.607-0, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2005, S. 9, Publ. 2714198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretler, Stephan, von Rafz, in Genf, mit Einzelunterschrift.