Reports for Marc Grether
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Grether
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005084797, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PELEVEN AG, in Riehen, CHE-442.485.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiter, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werner, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eiers, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderlin, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Obermorschwiller (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giannone, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grether, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lauffer, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwesig, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005049169, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PELEVEN HOLDING AG, in Riehen, CHE-463.178.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827220).
Statutenänderung:
01.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 400'590.00 [bisher: CHF 300'600.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'590.00 [bisher: CHF 300'600.00].
Aktien neu:
40'059 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 30'060 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiers, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderlin, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Obermorschwiler (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giannone, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grether, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lauffer, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwesig, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3873347, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Triplan Ingenieur AG, in Reinach (BL), CHE-107.787.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grether, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.