Reports for Roland Greber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Greber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4347623, Commercial Registry Office Berne, (36)
Inertstoffdeponie Tannenbad GmbH, in Huttwil, CHE-101.915.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sollberger, Martin, von Wynigen, in Oberburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränicher, Martin, von Heimenhausen, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Peter, von Rüegsau, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Raymond Fritz, von Diemtigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrimann, Thomas, von Oeschenbach, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greber, Roland, von Hergiswil bei Willisau, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Johann Friedrich, genannt Hannes, von Bern, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3339613, Commercial Registry Office Berne, (36)
Holzschnitzel und Entsorgungs Bigenthal AG, in Walkringen, CHE-101.377.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062901).
Domizil neu:
c/o Reinhard Recycling AG, Grindlachen 332, 3513 Bigenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risi, Adrian, von Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Martin, von Wynigen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel, von Affoltern im Emmental, in Obersteckholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, André, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greber, Roland, von Hergiswil bei Willisau, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Jürg, von Untersiggenthal, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Gregor, von Niedergösgen, in Niedergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Ulrich, von Niedergösgen, in Niedergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Unterkulm, in Safenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quirici, Raffaele Marco, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Marcel, von Kirchberg (SG), in Grosshöchstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Stephan, von Wynigen, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Ulrich, von Steffisburg, in Bottenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Heinz, von Lützelflüh, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Fritz, von Trubschachen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Eva, von Trubschachen, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1581641, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'802 vom 20.06.2014BLH Belagswerk Hasle AG, in Hasle bei Burgdorf, CHE-107.648.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1573673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Roland, von Hergiswil bei Willisau, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Gerber, Roland]. .