Reports for Ernst Grau
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Grau
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4015129, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Thurvita AG, in Wil SG, CHE-113.521.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grau, Ernst, von Dietikon, in Niederuzwil (Oberuzwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pechmann, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hochfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 932271, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ThurVita AG, in Wil SG, CH-320.8.071.403-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7078050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Marlise, von Glarus Nord, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Barbara Patricia, von Buchs AG, in Wil SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sulzer, Dario, von Eglisau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günter, Ruth, von Thörigen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Therese, von Heimiswil, in Bäretswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Öhri, Karin, von Bern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sennhauser, Beat, von Kirchberg SG, in Wilen b. Wil (Wilen TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dore, Rita, italienische Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grau, Ernst, von Dietikon, in Niederuzwil (Oberuzwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapusta, Heinz, von Affeltrangen, in Zuzwil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6746482, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Zweckverband Pflegezentrum Fürstenau Wil, in Wil SG, CH-320.8.071.403-0, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673566).
Statutenänderung:
26.06.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Das Institut des öffentlichen Rechts wird gemäss dem in den Urnenabstimmungen vom 11.03.2012 (Bronschhofen und Wil SG) und 28.03.2012 (Niederhelfenschwil) angenommenen Aktionärbindungsvertrag, Beschluss der 3 Zweckverbandsgemeinden vom 26.06.2012, Umwandlungsplan vom 02.06.2012 und Inventar per 01.01.2012 mit Aktiven von CHF 16'824'399.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'146'952.56 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Es werden 74'128 Aktien zu CHF 100.00 zugeteilt.
Firma neu:
ThurVita AG.
Zweck neu:
Erbringen von Leistungen im Bereich Wohnen, Beratung, Pflege und Betreuung betagter und/oder pflegebedürftiger Menschen und ihren Angehörigen, Einwohner der an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden haben vor Dritten grundsätzlich Vorrang. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen bzw. gemeinnützigen Zweck und weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Aktienkapital neu:
CHF 7'412'800.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'412'800.00.
Aktien neu:
74'128 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen] [gestrichen: Organisation: Delegiertenversammlung, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Kontrollstelle].[gestrichen] [gestrichen: Das Institut des öffentlichen Rechts findet seine Rechtsgrundlage im Gemeindegesetz vom 21.04.2009, im Vertrag über den Zweckverband Pflegeheim Wil vom 30.12.1994 sowie im Nachtrag I zum Zweckverbandsvertrag vom 31.10.2008.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Högger, Rolf Heinz, von Schönholzerswilen, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Arthur, von Langnau im Emmental, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Barbara Patricia, von Buchs AG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Gabriela, von Oberegg, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burtscher, Ursula, von Fällanden und Ebnat-Kappel, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebsamen-Hilfiker, Brigitte, von Kirchberg SG, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach TG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Daniel Johannes, von Kaltbrunn, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Simon, von Sirnach, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zünd, Marlise, von Glarus Nord, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Glarus Nord und Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
du Bois-Reymond, Alard, von Neuchâtel, Villiers und La Chaux-de-Fonds, in Vuisternens-devant-Romont, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Grau, Ernst, von Dietikon, in Niederuzwil (Oberuzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapusta, Heinz, von Affeltrangen, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].