Reports for Otmar Michael Gnädinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Otmar Michael Gnädinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005858665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OMGprojekt AG, in Winterthur, CHE-106.633.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Otmar Michael, von Ramsen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gnädinger, Rebekka, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnädinger, Sabina, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005744678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RLC Architekten AG Winterthur, in Winterthur, CHE-158.752.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Titus, von Uznach, in Rheineck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Stephan, von Eggersriet, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Reto, von Hemberg, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnädinger, Michael, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005576137, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung Joseph Gnädinger, in Ramsen, CHE-109.831.195, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, S.0, Publ. 2223631).
Urkundenänderung:
08.07.2022.
Domizil neu:
Buttelestrasse 221, 8262 Ramsen.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist es, das künstlerische und ideelle Schaffen im Sinne des Stifters in der Gemeinde Ramsen, der Region Schaffhausen und darüber hinaus weiterzupflegen und die soziale Entwicklungsarbeit in Afrika, vor allem im Rahmen der katholischen Diözese Dapaong, Togo, zu unterstützen.
Organisation neu:
[gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Joachim, von Malters und Ramsen, in Adligenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Angelo, von Ramsen, in Genf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Johannes, von Zürich, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Markus, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Otmar, von Ramsen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Ruth Maria, von Ramsen, in Ramsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weckerle, Caroline Sonja, von Feuerthalen, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bajc, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Silvan, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Benedikt Damian, von Ramsen, in Schenkon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Nicole Judith, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.