Reports for Markus gen. Marcus Weckerle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus gen. Marcus Weckerle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005576137, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung Joseph Gnädinger, in Ramsen, CHE-109.831.195, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, S.0, Publ. 2223631).
Urkundenänderung:
08.07.2022.
Domizil neu:
Buttelestrasse 221, 8262 Ramsen.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist es, das künstlerische und ideelle Schaffen im Sinne des Stifters in der Gemeinde Ramsen, der Region Schaffhausen und darüber hinaus weiterzupflegen und die soziale Entwicklungsarbeit in Afrika, vor allem im Rahmen der katholischen Diözese Dapaong, Togo, zu unterstützen.
Organisation neu:
[gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Joachim, von Malters und Ramsen, in Adligenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Angelo, von Ramsen, in Genf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Johannes, von Zürich, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Markus, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Otmar, von Ramsen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Ruth Maria, von Ramsen, in Ramsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weckerle, Caroline Sonja, von Feuerthalen, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bajc, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Silvan, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Benedikt Damian, von Ramsen, in Schenkon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Nicole Judith, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3057478, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
OMW Planungen GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.007.813-2, Integrale Planung und Ausführung von Bauten und Anlagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.1998, S. 2171).
Firma neu:
OMW Planungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Rainer, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Ott, Leonhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Mäder, Rolf, von Thayngen, in Schaffhausen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Weckerle, Marcus, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung Joseph Gnädinger, in Ramsen, bei Beat Gnädinger, Wisliweg 245, 8262 Ramsen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.03.2000.
Zweck:
Unterstützung der sozialen Entwicklungsarbeit in Afrika, vor allem im Rahmen der Diözese Dapaong, Togo;
Weiterpflege des künstlerischen und ideellen Schaffens im Sinne des Stifters, in der Gemeinde Ramsen, der Region Schaffhausen und darüber hinaus.
Aufsichtsbehörde:
Gemeinderat Ramsen.
Organisation:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Gnädinger, Beat, von Ramsen, in Ramsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Markus, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Otmar, von Ramsen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Christoph, von Feuerthalen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.