Reports for Jörg Glanzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Glanzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004935441, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
UBS Fund Management (Switzerland) AG, in Basel, CHE-102.674.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensberger, Heinz, von Zürich und Kleinandelfingen, in Opfikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Georg, von Breil/Brigels, in Sargans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Marc Reto, von Hefenhofen, in Wettingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jelsch, Xenia, von Luzern, in Basel, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staffelbach, Stefan, von Knutwil, in Münsingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Judith, von Niedergösgen, in Niederweningen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böniger, Michael, von Trub, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Jörg, von Flühli, in Binningen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linhart, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Flims, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malatacca-Minervini, Francesca, von Arlesheim, in Arlesheim, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Patric, von Herisau, in Arlesheim, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trummer, Dominik, von Adelboden, in Bottmingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3086646, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Glanzmann Heiztechnik AG, in Basel, CH-270.3.002.653-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2001, S. 7353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Hans Peter, von Flühli, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glanzmann, Jörg, von Flühli, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Roland, von Gsteigwiler, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stephan Revisions AG, in Muttenz, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Glanzmann Heiztechnik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.94 vom 21.05.1997, S.3386).
Statutenänderung:
27.08.1997.
Zweck neu:
Planung, Montage und Sanierung von Zentralheizungsanlagen, Oel- und Gasfeuerungen, Oeltankanlagen, Fernheizungs-Hausanschlüssen, Rohrleitungsanlagen sowie Alternativ-Energieanlagen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf den obgenannsellschaftszweck beziehen, tätigen.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Jörg, von Flühli, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Therwil].