Reports for Dominique Giroud
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominique Giroud
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1123145, Commercial Registry Office Valais, (621)
World Classic's Orchestra (WCO), à Martigny, CH-621.6.003.247-8, association (No. FOSC 41 du 28.02.2012, Publ. 6572256).
Nouveau nom:
World Classic's Orchestra (WCO) en liquidation. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.05.2013.
Adresse de liquidation:
c/o Vincent Borgeat, Rue Pramedzi 3, 1908 Riddes.
Inscription ou modification de personne(s):
Borgeat, Vincent, de Vernayaz, à Riddes, liquidateur et caissier, avec signature individuelle [précédemment: caissier avec signature collective à deux avec le président];
Giroud, Dominique, de Chamoson, à Chamoson, président, sans droit de signature [précédemment: président avec signature collective à deux];
Gilliand, Claude, de Bex, à Bex, vice-président, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Gaillard, Gil-Christophe, de Chamoson, à Chamoson, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Seppey, Patrice, de Hérémence, à Saxon, membre, sans droit de signature [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président].
Publication number: 5794310, Commercial Registry Office Valais, (600)
VINCENTRE SA, bisher in Gampel, CH-600.3.002.342-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 21, Publ. 4644218).
Sitz neu:
Gampel-Bratsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giroud, Dominique, von Chamoson, in Chamoson, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passeraub, Gerald, von Erschmatt und Gampel-Bratsch, in Turtmann, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Erschmatt und Bratsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Werra, Xavier, von Leuk, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4616172, Commercial Registry Office Valais
GIROUD VINS SA, à Sion, CH-626.4.003.713-5, société anonyme (FOSC no 156 du 15.08.2005, p. 14, publ. 2974164).
Inscription ou modification de personnes:
Giroud, Dominique, de Chamoson, à Saxon, président et directeur, avec signature individuelle [précédemment: à Chamoson, administrateur unique];
Udry, Philippe, de Conthey et Vétroz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Ebiner, Alphonse, de Sion et Blatten, à Champlan (Grimisuat), administrateur et directeur, avec signature collective à deux;
Dizerens, Claude, de Paudex, à Belmont-sur-Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Girard, Lionel, citoyen français, à Sion, directeur, avec signature collective à deux;
Dufaux, Daniel, de Montreux, à Chernex (Montreux), directeur, avec signature collective à deux;
Roulin, Stéphane, de Treyvaux, à Bramois (Sion), avec signature collective à deux.