Reports for Roland Giger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Giger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004610044, Commercial Registry Office Valais, (600)
Genossenschaft Feriendorf Fiesch, in Fiesch, CHE-100.997.725, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, S.0, Publ. 1973909).
Domizil neu:
Feriendorf 1, 3984 Fiesch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhasly, Herbert, von Fiesch, in Fiesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Hansueli, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffer, Roland, von Stettlen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Roland, von Quarten, in Lostorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michlig, Roger, von Zürich, in Naters, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borrelli, Sandro, von Köniz, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lazzarotto, Boris Pascal, von Genève, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Lazzarotto, Boris];
TRAG Treuhand und Revisions AG (CHE-115.292.562), in Naters, Revisionsstelle.
Publication number: 4088801, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Rotary Jugendaustausch Schweiz / Liechtenstein, in Dottikon, CHE-440.097.143, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Roland, von Quarten, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreysel, Catharina, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7213486, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Rotary Jugendaustausch Schweiz / Liechtenstein, in Dottikon, CHE-440.097.143, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, Publ. 6247552).
Statutenänderung:
28.09.2012.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund neuer Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 lit. j HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isoz, Roland, von Château-d'Oex, in Château-d'Oex, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürg, von Emmen und Triengen, in Emmenbrücke, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Christian Walter, von Berneck, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Roland, von Quarten, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissen, Andreas Hermann, von Visp, in Visp, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.