Reports for François Gianadda
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: François Gianadda
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-0004449742, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CHE-110.397.863, fondation (No. FOSC 74 du 16.04.2014, Publ. 1457855).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Goy, Pierre, de Vaulion, à Clarens (Montreux), président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Genoud, Jean Claude, de Châtel-Saint-Denis, à Granges-Paccot, membre, sans droit de signature;
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Smets, Romain, citoyen français, à Botyre (Ayent), membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Maillard SA (CH-550.0.109.340-0), à Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Raphy, de Liddes et Martigny, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Hugon, Michaël, de Martigny et Finhaut, à Martigny, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: vice-président du conseil et membre du bureau, avec signature collective à deux];
Perrin, Pierre-André, de Sierre, à Dorénaz, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil et du bureau, trésorier, sans droit de signature];
Constantin , Daniel, de Arbaz, à Arbaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moret, Patrice, de Martigny, à Charrat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moulin-Michellod, Sandra, de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Thurre, Bruno, de Saillon, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.
Publication number: 6452790, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, fondation (No. FOSC 190 du 02.10.2006, p. 17, Publ. 3572382).
Nouvelle adresse:
Place du Manoir 1, 1920 Martigny.
Nouvelle autre adresse:
c/o Pierre Goy, Coteau de Belmont 18, 1815 Clarens.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Goy, Pierre, de Vaulion, à Clarens (Montreux), président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux [précédemment: à Genève, membre sans droit de signature];
Hugon, Michaël, de Finhaut et Martigny, à Martigny, vice-président du conseil et membre du bureau, avec signature collective à deux;
Perrin, Pierre-André, de Sierre, à Dorénaz, membre du conseil et du bureau, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre du Conseil et du bureau sans droit de signature];
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Olosen, Mads, citoyen danois, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Smets, Romain, citoyen français, à Botyre (Ayent), membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Maillard SA (CH-550.0.109.340-0), à Lausanne, organe de révision.
Publication number: 5187550, Commercial Registry Office Valais
Fondation Annette & Léonard Gianadda, à Martigny, CH-621.7.006.740-3, Av. de la Gare 40, 1920 Martigny, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
29.07.2009.
But:
a) Poursuivre, en tout ou partie, l'engagement et le soutien prodigués par Léonard et Annette Gianadda à des organisations de la ville de Martigny, en veillant à privilégier celles qui ont des buts sociaux, accessoirement culturels b) Fournir des aides ponctuelles à des familles ou à des personnes en difficultés financières, domiciliées à Martigny, par une contribution totale ou partielle à la part qui ne pourrait être couverte par des aides publiques c) Contribuer à alimenter le nouveau fonds créé par la Commune de Martigny pour l'octroi de petits crédits sans intérêts d) Envisager la création d'un prix d'encouragement de CHF 10'000.- destiné à récompenser un Martignerain (d'origine ou domicilié à Martigny) qui se serait distingué dans un domaine particulier.
Organisation:
conseil de fondation de 5 à 11 membres;
bureau de 3 membres;
organe de révision.
Personnes inscrites:
Gianadda, Léonard, de Salvan et Martigny, à Martigny, président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux;
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux avec Léonard Gianadda;
Favre, Marc-Henri, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux avec Léonard Gianadda;
Gianadda, Annette, de Yverdon, Salvan et Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gianadda, Olivier, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Couchepin Vouilloz, Anne-Laure, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Zanfagna-Rossier, Monique, de Orsières, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Cavé, Jacques, de Orsières, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Joris, Willy, de Saillon, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moret, Xavier, de Martigny, Martigny-Combe, Charrat et Trient, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA, à Martigny (CH-621.3.000.102-9), organe de révision.