Reports for Bruno Ghidotti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Ghidotti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005685774, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sarya AG, in Hünenberg, CHE-109.442.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212499).
Statutenänderung:
07.02.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghidotti, Bruno, von Teufen AR, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerstmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Henley-on-Thames (GB), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroja, Dr. Graziano, von Brione sopra Minusio, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7056398, Commercial Registry Office Zug, (170)
Choice 2001 Ltd, in Cham, CH-170.3.019.894-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2005, S. 15, Publ. 3034050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghidotti, Bruno, von Teufen AR, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6541232, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sarya AG, in Cham, CH-170.3.025.328-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 19, Publ. 5910334).
Statutenänderung:
01.02.2012.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Reussblick 10, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Stephan G., von Neuenhof, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerstmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ghidotti, Bruno, von Teufen AR, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.