Reports for Hans-Ulrich Gfeller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans-Ulrich Gfeller
Newest SOGC notifications: Hans-Ulrich Gfeller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004923644, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Alterswohnungen Wigarten, in Fällanden, CHE-101.876.337, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004703912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bill, Walter, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ventura, Renato, von Wattwil, in Fällanden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyrsch, Marianne, von Sisikon, in Fällanden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller, Hans-Ulrich, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Silvia, von Winterthur, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüthemann, Isabelle, von Mosnang, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004550573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meet Foundation, in Dübendorf, CHE-112.143.078, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6099790).
Urkundenänderung:
29.11.2018.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Im Gubel 45, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Hans-Ulrich, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Screta von Zavorziz, Christian, von Schaffhausen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2596522, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meet Foundation, in Dübendorf, CH-020.7.001.198-8, Strehlgasse 11, 8600 Dübendorf, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.11.2004.
Zweck:
Die Meet Foundation dokumentiert und fördert in gemeinnütziger Weise Gemeinwesenentwicklungsprojekte zugunsten von Jugendlichen und Familien und ihrem sozialen Umfeld, im Speziellen durch Ökologie- und Ausbildungsprojekte, im In- und Ausland. Die Stiftung verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Stiftung ist verbands- und parteipolitisch sowie konfessionell neutral.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Kontrollstelle. Erlass Organisationsreglement.
Eingetragene Personen:
Nussbaumer, Jürg, von Kirchenthurnen und Wallisellen, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coendet, Annelise, von Münchenwiler, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Hans-Ulrich, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.