Reports for Christian Felix Gfeller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Felix Gfeller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004865300, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gfeller am Bärenplatz AG, in Bern, CHE-102.862.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985219). Gemäss Erklärung vom 25.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Christian Felix, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004738583, Commercial Registry Office Berne, (36)
Moules Edy Bern GmbH, in Bern, CHE-486.597.516, Thunstrasse 2, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.10.2019.
Weitere Adressen:
c/o Burkhalter gastromanagement ag bern, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants und Hotelbetrieben sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Gastronomie und Hotellerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder elektronischer Post (E-Mail). Gemäss Erklärung vom 10.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gfeller, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter, Tobias, von Sumiswald, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004540103, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zone3 GmbH, in Lyssach, CHE-315.485.240, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Karl Anton, genannt Toni, von Sumiswald, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gfeller, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Büropunkt AG (CHE-352.605.169), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Aetingen (Buchegg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blickle Räder + Rollen GmbH (CHE-106.959.918), in Lyssach, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schär, Peter, von Rüegsau, in Ersigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].