Reports for Urs Julius Gerster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Julius Gerster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004762698, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RERO AG, in Waldenburg, CHE-102.078.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Jacques, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerster, Urs, von Laufen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp-Furler, Rolf, von Waldenburg, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Thomas, von Waldenburg, in Waldenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004661390, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RERO AG, in Waldenburg, CHE-102.078.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Dr. Peter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Urs, von Bretzwil, in Wahlen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Urs, von Laufen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagel, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3867421, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
JGLA Immobilien AG, in Laufen, CHE-152.220.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120841).
Statutenänderung:
27.10.2017.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Höhenweg 2, 4147 Aesch BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft bekanntgegebenen und im Aktienbuch vermerkten Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Urs, von Laufen, in Aesch (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerster, Julius, von Laufen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stephan, Peter, von Laufenburg, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].