Reports for Ernst Daniel Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Daniel Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005620280, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Topascoaching AG, in Dietlikon, CHE-294.096.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jasari, Burim, von Dielsdorf, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Ernst Daniel, von Wädenswil, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Meister, Marcel, von Schaffhausen, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005095183, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Adopus AG, in Dietlikon, CHE-294.096.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045000).
Statutenänderung:
29.01.2021.
Firma neu:
Topas Personal Dietlikon AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Personalbereich, insbesondere Arbeitsvermittlung und Personalverleih in den Bereichen Temporär & Dauerstellen, Pay Rolling und Mandate im Inland und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Ernst Daniel, von Wädenswil, in Obfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Coelho Correia, Nicole, von Glarus Süd, in Glarus Süd, mit Einzelprokura;
Franco, Angela, von Brienz (BE), in Dällikon, mit Einzelprokura.
Publication number: 984051, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Der Leader Personaldienstleistungen AG, in Dietikon, CH-020.3.022.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 29, Publ. 5696630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Ernst Daniel, von Wädenswil, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Jürg, von Sumiswald und Zürich, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.