Reports for Brigitte Genoux-Weibel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Brigitte Genoux-Weibel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005645341, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alois & Auguste Stiftung, in Bern, CHE-412.961.032, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005552995).
Domizil neu:
c/o von Graffenried AG Recht, Zeughausgasse 18, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoux-Weibel, Brigitte, von Buchillon, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5775094, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Valiant Holding AG, in Luzern, CH-035.3.003.210-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 12, Publ. 5567624).
Statutenänderung:
20.05.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 7'896'230.50 [bisher: CHF 8'380'858.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'896'230.50.
Aktien neu:
15'792'461 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 16'761'716 Namenaktien zu CHF 0.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.05.2010 werden 969'255 eigene Namenaktien zu CHF 0.50.-- vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.08.2010 festgestellt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genoux, Brigitte, von Buchillon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Matthias, von Simplon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobmeier, Michael, von Nebikon, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Asprion, Willy, von Wahlen, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmüller, Valérie, von Visp, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Céline, von Kirchberg SG, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Mike, von Oberthal, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Benjamin, von Le Locle, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rössler, Caroline, von Wiliberg und Attelwil, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3948558, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
VALIANT HOLDING, in Luzern, CH-035.3.003.210-9, Beteiligung an Unternehmen jeder Art, insbesondere im Bank-, Finanz- und Dienstleistungsbereich usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 14, Publ. 3783720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Hans Martin, von Thalwil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Paul, von Huttwil, in Stettlen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Richard, von Bremgarten bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Thomas, von Grossaffoltern, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boog, Stefan, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Karina, von Landiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Franz, von Oberiberg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Monika, von Langnau im Emmental und Guggisberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottermayer, Stefan, von Oberentfelden, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grifone, Giancarlo, von Muotathal, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Urs, von Langnau im Emmental, in Zäziwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Büren, Prof. Dr. Roland, von Ennetmoos, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Büren, Roland Prof. Dr., in Muri bei Bern];
Ramseier, Roland, von Eggiwil, in Krauchthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Vechigen];
Amrein, Victor, von Luzern und Malters, in Luzern, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Stephan, von Luzern und Grosswangen, in Küssnacht SZ, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Franziska, von Lachen und Zürich, in Remetschwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Peter, von Saanen, in Beinwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bienz Wegmüller, Dina, von Vechigen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Marianne, von Hasle bei Burgdorf und Mogelsberg, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Dr. Werner Markus genannt Marco, von Kerns, in Coppet, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genoux, Brigitte, von Buchillon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacomuzzi, Karin, von Frauenfeld, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Maria-Lucia, von Rothenburg, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Urs, von Ruswil und Fischbach, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter Bannwart, Doris, von Kirchberg SG, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Sandra, von Wintersingen und Entlebuch, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jans, Franz, von Werthenstein und Gelfingen, in Werthenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühni, Reto, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Anton, von Gelfingen, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Peter, von Dänikon, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Gabriela, von Walzenhausen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Sabine, von Lauterbrunnen und Aeschi bei Spiez, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setz, Markus, von Luzern und Ufhusen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Peter, von Sursee, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zihlmann, Thomas, von Marbach LU, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Nicole, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.