Reports for Alina Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alina Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006079438, Commercial Registry Office Zug, (170)
Balmax GmbH, bisher in Zürich, CHE-209.518.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500154).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 7a, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Administration, Organisation und Betrieb von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Alina, von Aeschi bei Spiez, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1005947446, Commercial Registry Office Zug, (170)
Balmax A. Bühler, bisher in Zürich, CHE-188.664.079, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463730).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 7A, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Alina, von Aeschi bei Spiez, in Zug, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1005539857, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnen und Pflege Peteracker AG, in Rafz, CHE-151.389.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Manfred, von Marthalen und Wolfhalden, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Thomas, von Winterthur, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altenburger, Kurt, von Pfyn, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buck, Markus, von Zürich, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Alina, von Hemberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Patrick, von Eglisau, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneckenburger, Martin, von Zürich, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Simon, von Thayngen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.