Reports for Agathe Gehrig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Agathe Gehrig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4052379, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Buttisholz, CHE-104.925.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652672).
Statutenänderung:
06.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Catherine Spinnler, Hochrütistrasse 30, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach (LU), in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Catherine, von Liestal, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6652672, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 10, Publ. 5901430).
Statutenänderung:
09.03.2012.
Sitz neu:
Buttisholz.
Domizil neu:
c/o Agathe Gehrig, Dönihus, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art;
Handel mit Waren und Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Konstantin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].