Address
c/o Catherine Spinnler
Hochrütistrasse 30
6005 Luzern
Reports for DG Freiraum GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout DG Freiraum GmbH
- DG Freiraum GmbH is active in the industry «Other services: entertainment and recreation» and is currently active. The legal headquarters are in Luzern.
- The management of the company DG Freiraum GmbH consists of one person.
- The company has last changed their commercial register entry on 13.02.2018, under «Notifications» you will find all changes.
- The company's UID is CHE-104.925.357.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.11.1998
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.4.021.912-1
UID/VAT
CHE-104.925.357
Sector
Other services: entertainment and recreation
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art; Handel mit Waren und Getränken aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: DG Freiraum GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4052379, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Buttisholz, CHE-104.925.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652672).
Statutenänderung:
06.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Catherine Spinnler, Hochrütistrasse 30, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach (LU), in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Catherine, von Liestal, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6652672, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 10, Publ. 5901430).
Statutenänderung:
09.03.2012.
Sitz neu:
Buttisholz.
Domizil neu:
c/o Agathe Gehrig, Dönihus, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art;
Handel mit Waren und Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Konstantin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 5901430, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8341).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].