Reports for Jonas Gass
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jonas Gass
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005960977, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SILO by Talent GmbH, in Basel, CHE-362.312.243, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895752).
Firma neu:
SILO by Talent GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Brigitta, von Basel, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gass, Jonas, von Oltingen, in Basel, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaden, Alexandre, von Basel, in Riehen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Christoph, von Muttenz, in Muttenz, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Melo-Zbinden, Miriam, von Rüschegg, in Oberwil (BL), Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005371142, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Frohsinn Florida GmbH, in Basel, CHE-368.787.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408961).
Domizil neu:
Brunngässlein 8, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mangold, Thilo, von Zunzgen, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bravo Ricky GmbH (CHE-115.882.901), in Basel, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fischer, Sabine, von Merenschwand, in Seltisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Grosshöchstetten, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krafft AG (CHE-109.892.386), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leonhardt, Franz-Xaver, von Basel und Gerzensee, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auciello, Sabine Barbara, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gass, Jonas, von Oltingen, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004792365, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SILO by Talent GmbH, in Basel, CHE-362.312.243, c/o Krafft AG, Brunngässlein 8, 4052 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Betrieben der Hotellerie, Gastronomie und diesen verbundener oder nahestehender Zweige. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter durch Briefe oder E-Mails an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben. Gemäss Erklärung vom 19.11.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Verein TALENT (Tatkräftige Ambitionierte Leidenschaftliche Erfolgreiche Neue Talente) für Gastronomie und Hotellerie (CHE-146.580.867), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spalinger, Brigitta, von Basel, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gass, Jonas, von Oltingen, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaden, Alexandre, von Basel, in Riehen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Christoph, von Muttenz, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Melo-Zbinden, Miriam, von Rüschegg, in Oberwil (BL), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard, Christian, von Grosswangen, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.