Reports for Muharrem Gashi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Muharrem Gashi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005896830, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schild Investment Holding AG, in Oftringen, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005753925, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schild Investment Holding AG, bisher in Luzern, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089311).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 19, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005726452, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Tradita Bau GmbH, bisher in Wynau, CHE-499.898.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582216).
Statutenänderung:
08.03.2023.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Simonweg 1, 5415 Nussbaumen AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.03.2023 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf eine eingeschränkte Revision erneuert. [bisher: Gemäss Erklärung vom 22.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdely, Zoltan, rumänischer Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.