Reports for Yves Gardiol
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Gardiol
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005810301, Commercial Registry Office Graubünden
Hotelexpertise GmbH, in St. Moritz, CHE-446.879.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546725).
Statutenänderung:
26.07.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 120'000.00 durch Verrechnung mit Forderungen im Umfang von CHF 100'000.00 gegen Ausgabe von 100 Stammanteilen zu CHF 1'000.00 erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 26.07.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 1'374'545.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'346'540.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 120 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Hotelexpertise AG.
Domizil neu:
c/o Maja Gardiol-Bonetti, Via Sela 9, 7500 St. Moritz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungsunternehmens für Expertisen und Beratungen in der Hotellerie und im Tourismus. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Liegenschaften, Miteigentumsanteile usw. verwalten, erwerben, vermieten und verkaufen sowie Bauten als Generalunternehmerin erstellen. Die Gesellschaft kann weitere verwandte Branchen angliedern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung vom 15.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardiol, Yves, von Vully-les-Lacs, in Gela (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Gardiol-Bonetti, Maja, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005781801, Commercial Registry Office Graubünden
Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan, in Samedan, CHE-226.775.262, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huder, Jon Fadri, von Scuol, in Samedan, Vizepräsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Meuli, Christian, von Bregaglia, in Sils im Engadin/Segl, Präsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Ambühl, Gaudenz, von Davos, in Lufingen, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Caduff, Marcus, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gardiol, Yves, von Vully-les-Lacs, in St. Moritz, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Walter, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Pontresina, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boetsch, Tina, von Basel, in Zuoz, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Catrina, Silvio, von Andeer, in Chur, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Cavigelli, Mario, von Ilanz/Glion, in Domat/Ems, Präsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Richard, von Melchnau, in St. Moritz, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Stefan, von Nesslau, in Zuoz, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Gian Peter, von Fideris, in Samedan, Vizepräsident der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittmer, Andreas, von Erlinsbach (SO), in Mörschwil, Mitglied der Verwaltungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005546725, Commercial Registry Office Graubünden
Hotelexpertise GmbH, in St. Moritz, CHE-446.879.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardiol, Yves, von Vully-les-Lacs, in Gela (IT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gardiol-Bonetti, Maja, von Rossa, in St. Moritz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].