Reports for Alex Gantenbein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Gantenbein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4892524, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 27, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'932 vom 04.02.2009A. + C. Gantenbein AG, in Uster, CH-020.3.910.909-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 27, Publ. 4872414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Alex, von Grabs, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gantenbein, Cäcilia, von Grabs, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagotto, Patrick, von Kreuzlingen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .
Publication number: 2979318, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assag Industriespenglerei-Apparatebau AG, in Wald ZH, CH-020.3.004.899-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 18, Publ. 591562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Alex, von Grabs, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Bernard Pierre, von Zürich, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2810702, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LKWS GmbH, in Winterthur, CH-020.4.024.952-5, Luftkanalsysteme und Werkstattspenglerei, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2002, S. 17, Publ. 506922).
Statutenänderung:
31.03.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Alex, von Grabs, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Gantenbein, Cécile, von Grabs, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Hermann, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Salihi, Isuf, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Salihu, Remzi, von Zell ZH, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].