Reports for Martin Gafner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Gafner
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Gafner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4108363, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Business-Tron AG, in Baden, CHE-106.639.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3830817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meidert, André, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3830817, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Business-Tron AG, in Baden, CHE-106.639.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1755093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meidert, André, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3599125, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SDM Frieden GmbH(SDM Frieden Sàrl) (SDM Frieden Sagl) (SDM Frieden Ltd liab. Co), in Subingen, CHE-139.058.608, Horriwilstrasse 12, 4553 Subingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2017.
Zweck:
Anbietung von Verkauf und Handel sowie Empfehlungsmarketing, Coaching und Beratung im Gesundheits- und Wellnessbereich. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Frieden Sandra', in Subingen, gemäss Vertrag vom 12.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 8'546.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'950.00, wofür 65 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 96.56 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 15.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frieden, Sandra, von Rapperswil (BE), in Subingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Interlaken, mit Einzelunterschrift.