Reports for Roger Gähler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Gähler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004932063, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Heilpädagogische Vereinigung Gossau-Untertoggenburg-Wil, in Uzwil, CHE-105.900.354, Verein (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004791080).
Statutenänderung:
25.05.2020.
Name neu:
HPV Uzwil-Flawil.
Zweck neu:
Die Heilpädagogische Vereinigung (HPV Uzwil-Flawil;
nachfolgend der Verein) bezweckt: Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht in der Volksschule nicht zu folgen mögen, so weit wie möglich zu fördern und ihnen dabei den Verbleib in der Familie zu ermöglichen, er erfüllt einen Bildungs- und Erziehungsauftrag nach geltendem Recht;
dem Schulalter entwachsene Menschen mit Behinderung weiter zu fördern und auszubilden, damit sie ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise selber verdienen können;
Menschen mit Behinderung, welche nicht fähig sind, in der freien Wirtschaft zu arbeiten, Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu bieten;
die Ausbildung und Umschulung von Menschen mit Behinderung;
die Sicherstellung der Betreuung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, die nicht in der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen;
erwachsenen Menschen mit Behinderung Wohnmöglichkeiten zu bieten, die therapeutische Behandlung von Behinderungen.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähler, Roger, von Eggersriet, in Braunau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004791080, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Heilpädagogische Vereinigung Gossau-Untertoggenburg-Wil, in Uzwil, CHE-105.900.354, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, S.0, Publ. 1917777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich-Keller, Lucia, von St. Gallen, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggel, Jens, von Bitsch, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Francke, Christoph, von Zofingen, in Oberuzwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gähler, Roger, von Eggersriet, in Braunau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schätzle, Erwin, von Gottlieben, in Degersheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)];
Scheiwiller, Brigitta, genannt Brigitte, von Oberbüren, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004755679, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Benteler Rothrist AG, in Rothrist, CHE-109.083.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähler, Roger, von Eggersriet, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.