Reports for Lorenz Gadient
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lorenz Gadient
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5905652, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 13, Publ. 5044256).
Statutenänderung:
02.11.2010.
Sitz neu:
Greppen.
Domizil neu:
Lohrihof 1, 6404 Greppen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3532456, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Betrieb von Gastronomiestätten, Catering sowie Handel und Vertrieb von Food-Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 10, Publ. 3314146).
Statutenänderung:
28.08.2006. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Ziegler, Hansjörg, von Unterramsern, in Suhr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Publication number: 3314146, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Luzernerstrasse 31, 6353 Weggis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2006.
Zweck:
Betrieb von Gastronomiestätten, Catering sowie Handel und Vertrieb von Food-Produkten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss den beiden Sacheinlageverträgen vom 24.03.2006 übernimmt die Gesellschaft von Lorenz Gadient, von Trimmis, in Aarau, Vermögenswerte im Gesamtwert von CHF 20'000.-- und zum Gesamtpreis von CHF 15'000.--, und von Susanna Marending, von Attiswil, in Greppen, einen Vermögenswert im Wert von CHF 6'300.-- und zum Preis von CHF 5'000.--, welche Beträge voll an das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.