Reports for Ludwig Furger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ludwig Furger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006054916, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Cuentax AG, in Basel, CHE-427.093.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arias, Nicolas, von Dagmersellen, in Eiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furger, Ludwig, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005946438, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
point carré Treuhand AG, in Basel, CHE-103.940.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280903).
Firma neu:
point carré Treuhand AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Ludwig, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tangerding Spaar, Stephanie Elisabeth Maria, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005845775, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
point carré Immobilien AG, in Basel, CHE-344.758.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Ludwig, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.