Reports for Konrad Fuhrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Konrad Fuhrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6377522, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ecxoss GmbH, in Aesch BL, CH-280.4.012.552-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 6, Publ. 5192298).
Firma neu:
Ecxoss GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. Oktober 2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o I.A.V.A. Beratungen Amalia & Vincenzo Ingui, Mülhauserstrasse 100, 4056 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehlinger, Pierre Yves, französischer Staatsangehöriger, in Fellering (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Fuhrer, Konrad, von Adelboden, in Courlevon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Ingui, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5192298, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ecxoss GmbH, bisher in Muttenz, CH-280.4.012.552-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 5, Publ. 4902950).
Statutenänderung:
5.08.2009.
Sitz neu:
Aesch BL.
Domizil neu:
c/o I.A.V.A. Beratungsbüro Ingui, Weidenring 30, 4147 Aesch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohren, Evelyn, von Grindelwald, in Muttenz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Konrad, von Adelboden, in Courlevon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Labtech AG, bisher in Courlevon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.187 vom 27.9.1991 S.4188).
Statutenänderung:
15.2.1995.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Büntlistrasse 1, 5506 Mägenwil.
Zweck:
Entwicklung und Anwendung von Labortechnologien sowie das Lösen von Engineering-Aufgaben in den Bereichen Abwasser, Abluft, Sondermüll und anderen Abfällen, Anbietung von Dienstleistungen an alle interessierten Firmen und Organisationen mit Problemen in vorgenannten Bereichen;
die Gesellschaft kann andere Unternehmungen übernehmen oder sich daran beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verkaufen und belasten und Bauten erstellen.
Aktienkapital:
Fr.50000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Konrad, von Adelboden, in Courlevon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murè, Gabriela, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zeller Treuhand, in Othmarsingen, Revisionsstelle.