Reports for Peter Fürst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Fürst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6219798, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Sanibad Plus GmbH, in Allschwil, CH-251.4.001.565-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 7, Publ. 5730790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Peter, von Gunzgen, in St. Pantaleon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ivanovic, Ljubisa, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5923264, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Peter Fürst, Energie - Management, in Gelterkinden, CH-280.1.014.213-8, Röthenweg 13, 4460 Gelterkinden, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Energie - Management Bereich.
Eingetragene Personen:
Fürst, Peter, von Gunzgen, in St. Pantaleon (Nuglar-St. Pantaleon), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5730790, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
delta products GmbH, bisher in Horn, CH-251.4.001.565-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 16).
Gründungsstatuten:
30.06.2001.
Statutenänderung:
8.07.2010.
Firma neu:
Sanibad Plus GmbH.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Grabenring 42, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen, Reparaturen, Unterhalt und Umbauten von Heizungs- und Sanitäranlagen, den Betrieb einer Bauspenglerei, die Übernahme von Vertretungen und Generalunternehmungen. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie im In- und Ausland Grundstücke kaufen, verkaufen, belasten und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung: Übernahm gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.06.2001 und Übernahmebilanz per 31.12.2000 von der Einzelfirma 'Delta Maurer', in Kriegstetten, sämtliche Aktiven von CHF 97'057.45 und Passiven von CHF 50'456.00 zum Preis von CHF 46'601.45, wovon CHF 20'000.00 an das Stammkapital angerechnet und CHF 26'601.45 als Forderung gutgeschrieben wurden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung oder E-Mail. Die vor der Eintragung im Handelsregister Kanton Basel-Landschaft gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Beat Markus, von Schmiedrued, in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tritschler, Jürgen Dieter Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Elzach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--;
Fürst, Peter, von Gunzgen, in St. Pantaleon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Poletto, Serge Albert, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.