Reports for Niklaus Fritsche
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Fritsche
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006069007, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Starrag AG, in Rorschacherberg, CHE-105.550.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Rainer, von Sommeri, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Niklaus, von Appenzell, in Brülisau (Schwende-Rüte), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gais];
Koch, Markus, von Sommeri, in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Berneck].
Publication number: 5003808, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
N. Fritsche AG, in Appenzell, CH-310.3.000.096-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.1996, S. 6115).
Statutenänderung:
29.04.2009. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.4.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinaria AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Niklaus, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Appenzell (Rüte));
Fritsche-Dörig, Luise, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Appenzell (Rüte)).
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
StarragHeckert AG, in Rorschacherberg, Betrieb einer Maschinenfabrik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2002, S. 12, Publ. 310722).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Niklaus, von Appenzell, in Gais, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fitz, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (A), mit Kollektivprokura zu zweien.