Reports for Stefan Fritsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Fritsch
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Fritsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004825845, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rotpunktverlag AG, in Zürich, CHE-108.637.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492034).
Statutenänderung:
23.10.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.1017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzmann, Judith Pia, von Rohr SO, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Marianne, von Güttingen, in Frauenfeld, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fritsch, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mechler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roseau, Camille, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004593587, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DIOGENES VERLAG AG, in Zürich, CHE-107.826.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritsch, Stefan, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwab, Carsten Manfred, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 4901792, Commercial Registry Office Zug, (170)
Balmer Bücherdienst AG, in Zug, CH-130.0.003.728-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 17, Publ. 4695224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritsch, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störrle, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenbruch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Richert, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].