Reports for Beat Friedli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Friedli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005518321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Reitbahn-Immobilien AG, Dielsdorf, in Dielsdorf, CHE-103.929.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, S.0, Publ. 1094111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Beat, von Landiswil, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Jürg Markus, von Bern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabler, Christian, von St. Gallen, in Oberglatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005291353, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gastro Sarikus Immo GmbH, bisher in Wettingen, CHE-414.684.889, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005131171).
Statutenänderung:
08.09.2021.
Firma neu:
Pire Gastro GmbH.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Rümlangerstrasse 35, 8105 Watt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastronomieunternehmungen, Take Aways, Caterings und Handel mit Waren aller Art sowie Organisation und Durchführung von Festwirtschaften, Events, Veranstaltungen und ähnlichen Anlässen, Beratung von Gastronomieunternehmen sowie den Handel mit Immobilien, insbesondere für solche im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern, sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Beat, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pire, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005116799, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gastro Sarikus Immo GmbH, in Wettingen, CHE-414.684.889, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarikus, Mustafa, von Basel, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Beat, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.