Reports for Martin Frey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Frey
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Frey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004889586, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
MEBTRIMMO AG, in Olten, CHE-105.774.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287859).
Firma neu:
MEBTRIMMO AG in Liq..
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: bei Martin Frey, Sandgrube 7, 4614 Hägendorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.05.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Thomas, von Oberuzwil, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Olten und Dulliken, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Eduard, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7085810, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
IMP Bautest Basel AG, in Basel, CH-270.3.003.024-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 5, Publ. 2755314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Martin, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Dr. Christian, von Zürich, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6220996, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RUME Immo AG, in Olten, CH-241.3.010.169-5, Leberngasse 1, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2011, 21.06.2011.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien, Verwaltung und Finanzierung von Vermögenswerten und Beteiligungen sowie Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frey, Martin, von Olten und Dulliken, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.