Reports for Dr. Manfred Frey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Manfred Frey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1853409, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Heitz-Zimmerli-Stiftung, in Aarburg, CHE-101.981.974, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541208).
Name neu:
Heitz-Zimmerli-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 25.07.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodmer, Susanna, von Wald ZH und Basel, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erlbacher, Roland, von Zürich, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haliti, Bukurije, von Oberbipp, in Reiden, Kassierin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassierin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Falkenhof, Aarburg, in Aarburg, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2000, S. 5951).
Domizil neu:
c/o Dr. Hans B. Diriwächter, Bahnhofstrasse 62, 4663 Aarburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Richard, von Eggiwil, in Aarburg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diriwächter, Dr. Hans B., von Aarburg und Safenwil, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Aarburg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Heitz-Zimmerli-Stiftung, in Aarburg, Erhaltung und Verschönerung der Aarburger Altstadt, Stiftung (SHAB Nr.121 vom 26.6.1995 S.3564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitz, Dr. Fritz, von Basel und Reinach AG, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Manfred, von Schöftland und Aarburg, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Bodmer, Susanna, von Wald ZH und Basel, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.