Reports for Walter Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Walter Frei
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2709735, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Verband der Milchlieferanten Luzern und Umgebung Genossenschaft, in Luzern, CHE-100.427.296, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Walter, von Ehrendingen, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Beat, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Urs, von Escholzmatt-Marbach und Root, in Root, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: von Escholzmatt und Root, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier];
Zgraggen, Eduard, von Adligenswil, in Adligenswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: von Adligenswil und Attinghausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5204830, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Verband der Milchlieferanten Luzern und Umgebung, in Luzern, CH-100.5.008.230-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1581).
Statutenänderung:
22.01.2009.
Domizil neu:
c/o Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Friedentalstrasse 43, 6002 Luzern.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 06.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: neun Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Peter, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Studhalter, Josef, von Horw, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Riedweg, Hansruedi, von Luzern, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Forster, Hans, von Entlebuch, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Urs, von Kriens und Entlebuch, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lisibach, Josef, von Littau, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Hanspeter, von Schüpfheim, in Buchrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Wendelin, von Malters, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Andreas, von Emmen und Rothenburg, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Haas, Werner, von Kriens, in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keiser, Valentin, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Frei, Walter, von Ehrendingen, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Krummenacher, Urs, von Root und Escholzmatt, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5025324, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Malters-Horw und Umgebung, in Malters, CH-100.5.007.892-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 10, Publ. 3218926).
Statutenänderung:
18.12.2008.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 5, 6102 Malters.
Zweck neu:
Förderung des wirtschaftlichen Erfolgs und der beruflichen Tüchtigkeit ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe;
Vermarkten oder vermarkten lassen von landwirtschaftlichen Produkten und weiteren Erzeugnissen;
Anbieten oder anbieten lassen von Produktionsmitteln und Dienstleistungen für die Landwirtschaft und weiterer Kreise;
Erwerb, Besitz, Bebauung, Belastung, Verwaltung oder Verkauf von Grundeigentum oder Gebäuden;
Beteiligungen;
Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen und gesellschaftlichen Anlässen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buholzer, Moritz, von Malters, in Malters, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schacher, Theo, von Malters, in Malters, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Walter, von Ehrendingen, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oberehrendingen];
Burri-Grüter, Josef, von Werthenstein, in Werthenstein, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Thomas, von Malters, in Malters, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.