Reports for Wendelin Burri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Wendelin Burri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005894189, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgung Littau-Berg Genossenschaft, in Luzern, CHE-102.371.399, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Josef, 1957, von Malters, in Malters, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Pius, von Hasle bei Burgdorf, in Luzern, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bühlmann, Elias Otto, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Geisseler, Heiner, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Wendelin, von Malters, in Malters, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 5204830, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Verband der Milchlieferanten Luzern und Umgebung, in Luzern, CH-100.5.008.230-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1581).
Statutenänderung:
22.01.2009.
Domizil neu:
c/o Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Friedentalstrasse 43, 6002 Luzern.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 06.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: neun Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Peter, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Studhalter, Josef, von Horw, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Riedweg, Hansruedi, von Luzern, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Forster, Hans, von Entlebuch, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Urs, von Kriens und Entlebuch, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lisibach, Josef, von Littau, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Hanspeter, von Schüpfheim, in Buchrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Wendelin, von Malters, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Andreas, von Emmen und Rothenburg, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Haas, Werner, von Kriens, in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keiser, Valentin, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Frei, Walter, von Ehrendingen, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Krummenacher, Urs, von Root und Escholzmatt, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2051224, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgung Littau-Berg, in Littau, Versorgung der Liegenschaften von Littau-Berg mit Grundwasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.1995, S. 3700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisseler, Heinrich, von Littau, in Littau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Otto, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Burri, Wendelin, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.