Reports for Heinz Forter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Forter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1991209, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439295).
Statutenänderung:
09.02.2015.
Firma neu:
Borter GmbH.
Domizil neu:
Auf dem Wolf 5, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Augst, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1980583, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Chinderhuus zum Dischtelfink, in Binningen, CHE-105.462.035, Verein (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6980392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel und Marbach SG, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Claudia, von Basel und Lauwil, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Reigoldswil und Obersiggenthal, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambiehl, Manuela, von Grüsch, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seebeck, Maja, von Liestal und Starrkirch-Wil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Barbara, von Hofstetten-Flüh, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krause, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1439295, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6141390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Augst, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].