Reports for Maurice Ford
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Maurice Ford
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1606747, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Plaspro GmbH, in Kreuzlingen, CHE-112.084.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 19, Publ. 4861402).
Statutenänderung:
07.07.2014.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Dorfstrasse 46, 8546 Islikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönert, Markus, von Ennenda und Winterthur, in Altnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sintec GmbH (CHE-114.635.990), in Gachnang, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Sintec Holding GmbH, , in Kreuzlingen (CH-440.4.021.779-9)];
Ford, Maurice, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1606619, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sintec Holding GmbH, in Kreuzlingen, CHE-114.635.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 26, Publ. 4794184).
Statutenänderung:
07.07.2014.
Firma neu:
Sintec GmbH.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Dorfstrasse 46, 8546 Islikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönert, Markus, von Ennenda und Winterthur, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ford, Maurice, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4861402, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Plaspro GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.017.627-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 15, Publ. 4582620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sintec Holding GmbH, in Kreuzlingen (CH-440.4.021.779-9), Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Haber, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Obererdingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Ford, Maurice, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--].