Reports for Jörg Förster
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Förster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005393913, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European University Sports Association, in Zürich, CHE-114.611.788, Verein (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859348).
Statutenänderung:
10.09.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tamer, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Ulus (Ankara/TR), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ursprung, Lorenz, von Bad Zurzach, in Ehrendingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbaliauskas, Ceslovas, litauischer Staatsangehöriger, in Kaunas (LT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaakson, Tarmo, estnischer Staatsangehöriger, in Tartu (EE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Razis, Panos, zyprischer Staatsangehöriger, in Nicosia (CY), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sautereau, Jean-Francois, französischer Staatsangehöriger, in Balma (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thompson, William, genannt Bill, britischer Staatsangehöriger, in Tunbridge Wells (UK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertlova, Ivana, tschechische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Förster, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glinde (DE), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tebbal Barracosa, Bruno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Moscavide (PT), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cirianni, Francis M. M., italienischer Staatsangehöriger, in Reggio di Calbria (IT), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rakaczki, Zoltán, ungarischer Staatsangehöriger, in Miskolc (HU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abele, Agita, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Csonka, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günay, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imas, Yevgeniy, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nikolli, Flobena, albanische Staatsangehörige, in Tirana (AL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004854973, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European University Sports Association, in Zürich, CHE-114.611.788, Verein (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, S.0, Publ. 2952323).
Statutenänderung:
27.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glinde (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1603521, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ENAS (European Network of Academic Sports Services), in Basel, CHE-112.089.622, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lopes, Duarte, portugiesischer Staatsangehöriger, in Belas (PT), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thompson, William Alfred, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kent (UK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Thompson, William, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Tanner, Michelle Francesca, irische Staatsangehörige, in Dublin (IE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tanner, Michelle, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Stiévenart, Stephane, belgischer Staatsangehöriger, in Boortmeerbeek (BE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Förster, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glinde (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Robert, Bertrand, von La Chaux-de-Fonds, in St-Aubin-Sauges, Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].