Reports for Ivana Ertlova
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivana Ertlova
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005393913, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European University Sports Association, in Zürich, CHE-114.611.788, Verein (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859348).
Statutenänderung:
10.09.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tamer, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Ulus (Ankara/TR), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ursprung, Lorenz, von Bad Zurzach, in Ehrendingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbaliauskas, Ceslovas, litauischer Staatsangehöriger, in Kaunas (LT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaakson, Tarmo, estnischer Staatsangehöriger, in Tartu (EE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Razis, Panos, zyprischer Staatsangehöriger, in Nicosia (CY), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sautereau, Jean-Francois, französischer Staatsangehöriger, in Balma (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thompson, William, genannt Bill, britischer Staatsangehöriger, in Tunbridge Wells (UK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertlova, Ivana, tschechische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Förster, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glinde (DE), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tebbal Barracosa, Bruno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Moscavide (PT), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cirianni, Francis M. M., italienischer Staatsangehöriger, in Reggio di Calbria (IT), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rakaczki, Zoltán, ungarischer Staatsangehöriger, in Miskolc (HU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abele, Agita, lettische Staatsangehörige, in Riga (LV), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Csonka, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günay, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imas, Yevgeniy, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nikolli, Flobena, albanische Staatsangehörige, in Tirana (AL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6879906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European University Sports Association, in Zürich, CH-020.6.001.251-0, Verein (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 34, Publ. 5409734).
Statutenänderung:
17.03.2012. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gualtieri, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Roma (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Jasnic, Sinisa, serbischer Staatsangehöriger, in Novi Sad (RS), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Attwell, Phil, britischer Staatsangehöriger, in Devon (UK), Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frühauf, Dr. Wolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pavlou, Dinos, zyprischer Staatsangehöriger, in Strovolos (CY), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kugovnik, Otmar, slowenischer Staatsangehöriger, in Ljubljana (SI), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecovnik, Matjaz, slowenischer Staatsangehöriger, in Ljubljana (SI), Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generalsekretär ohne Zeichnungsberechtigung];
Tabor, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Gross-Umstadt (DE), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Eder, Leonz, von Fischingen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Roczek, Adam Franciszek, polnischer Staatsangehöriger, in Wroclaw (PL), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ertlova, Ivana, tschechische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, Romano, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Parente, Fernando, portugiesischer Staatsangehöriger, in Braga (PT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pavletic, Haris, kroatischer Staatsangehöriger, in Rijeka (HR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenzweig, Arie, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.