Reports for Jürg Flückiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Flückiger
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Flückiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006120639, Commercial Registry Office Graubünden
Albula Netz AG, in Bergün Filisur, CHE-313.230.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787439).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Betrieb und Unterhalt elektrischer Netzanlagen, namentlich solcher der Netzebenen 5, 6 und 7 und die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen aller Art. Sie kann ihre Tätigkeiten auf weitere Gebiete ausdehnen, insbesondere auf technische Dienstleistungen, Planungen, Datenaufbereitungen und -auswertungen, Kauf und Verkauf von Energie für das Versorgungsgebiet, Energieberatung sowie Kontrollen und Sicherheitsprüfungen. Sie kann auch neue Technologien in der Versorgung mit elektrischer Energie nutzen sowie Nah- und Fernwärmeversorgungen inklusive Contracting betreiben. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Darin eingeschlossen sind der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundeigentum. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im Inland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Jürg, von Auswil, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brazerol, René, von Schmitten (GR), in Schmitten (GR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürsinger, Marc, von Schmitten (GR), in Schmitten (GR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kollegger, Andreas, von Albula/Alvra, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006007840, Commercial Registry Office Graubünden
Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'666 vom 04.04.2024 Kraftwerke Hinterrhein AG, in Thusis, CHE-105.763.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004470).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Jürg, von Auswil, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Davos].
Publication number: HR02-1006004470, Commercial Registry Office Graubünden
Kraftwerke Hinterrhein AG, in Thusis, CHE-105.763.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Jürg, von Auswil, in Davos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.