Reports for Alice Fivian
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alice Fivian
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4026024, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bär Elektronik AG, bisher in Horgen, CH-020.3.001.985-8, Fabrikation von und Handel mit elektronischen Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2005, S. 18, Publ. 2722956).
Gründungsstatuten:
31.01.1992.
Statutenänderung:
21.06.2007.
Firma neu:
Perelia Holding AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o lic.iur. Andreas Rohrer, Neuhofstrasse 25, 6340 Baar.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 135'000.00.
Liberierung:
CHF 135'000.00.
Aktien neu:
135 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 135 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 17.12.1991 Büromaterial, Computer und Computerzubehör zum Preise von CHF 125'000.--, wovon CHF 125'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].[gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 14.12.1991 1 Computer Epson PC AX2 und 1 Laserdrucker Epson EPL7100 zum Preise von CHF 5'000.--, wovon CHF 5'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].Publikationsorgan: SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fivian, Albert, von Köniz, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Fivian, Martin, von Köniz, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fivian, Brigitte Erika, von Köniz, in Autavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fivian, Alice, von Köniz, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Privat Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, lic.iur. Andreas, von Sachseln, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
McKinley, Goldstein, Wanner & Partner AG, in Baar, Revisionsstelle.
Publication number: 2722956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bär Elektronik AG, in Horgen, CH-020.3.001.985-8, Handel mit elektronischen Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.1996, S. 607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Andres, von Horgen, in Hämikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner, Fritz, von Elm, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fivian, Albert, von Köniz, in Horgen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Fivian, Brigitte Erika, von Köniz, in Autavaux, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel];
Fivian, Alice, von Köniz, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].