Reports for Volker Fitschen
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Volker Fitschen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005017693, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Roto Frank (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CHE-108.102.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ROTO FRANK Aktiengesellschaft (HRB 222698), in Leinfelden-Echterdingen (DE), Gesellschafterin, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Möschler, Roger, von Orpund, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (HRB 767002), in Leinfelden-Echterdingen (DE), Gesellschafterin, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fitschen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Harsefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Suter, Roman, von Oberentfelden, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].
Publication number: 3336851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Roto Frank (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CHE-108.102.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fitschen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Harsefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschler, Roger, von Orpund, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedener, Micha, von Luzern, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Roman, von Oberentfelden, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6594948, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Roto-Frank AG, in Dietikon, CH-020.3.922.221-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2012, S. 0, Publ. 6501616).
Statuten neu:
23.02.2012.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 6'622'866.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'276'486.35 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 2'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Roto Frank (Schweiz) GmbH.
Domizil neu:
Bernstrasse 390, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Baubeschlägen und Bauzubehör. Die Gesellschaft ist befugt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Sie kann Fabrikationsverfahren, Rezepturen, Markenrechte und Patente erwerben und auswerten und sich auf allen Gebieten betätigen, die mit dem vorgenannten Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Grundstücke zu erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Stammkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen sind gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Dr. Dieter, von Zürich und Guttannen, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Hansueli, von Zürich, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROTO FRANK Aktiengesellschaft (HRB 222698), in Leinfelden-Echterdingen (DE), Gesellschafterin, mit 2000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fitschen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Harsefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Roger, von Orpund, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gygax, Peter, von Seeberg, in Rickenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothrist].