Reports for Monika Fink
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Fink
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004605273, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung biblio - suisse, in Luzern, CHE-106.291.196, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Monika, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Beat, von Reichenbach im Kandertal, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Schneider, Ingrid, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mumenthaler, Dr. Rudolf, von Trachselwald, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bättig Treuhand AG (CHE-105.973.703), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 931251, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Biblio-Suisse, bisher in Bern, CH-035.7.016.867-6, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.1989, S. 3565).
Gründungsurkunde:
18.05.1988.
Urkundenänderung:
07.02.2013.
Name neu:
Stiftung biblio - suisse.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Hans-Niklaus Müller, Büttenenhalde 67, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Förderung von Umweltmediatheken in der Schweiz und insbesondere für Schulen Bereitstellung von Medienpaketen zu umweltrelevanten Themen;
Unterhalt eines Antiquariats umwelt- und naturkundlicher Bücher durch Entgegennahme ausgeschiedener Bücher von Bibliotheken, Firmen, Organisationen, Privaten und deren Verkauf an Antiquare und Private.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. H. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Heinrich, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Walter Dr., von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans Niklaus, von Glarus Nord, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Monika, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Beat, von Reichenbach im Kandertal, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rufer, Sacha, von Mattstetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Berater und Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.