Reports for Luca Francis Fernandes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Luca Francis Fernandes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006020101, Commercial Registry Office Zug, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Leticia, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005574862, Commercial Registry Office Zug, (170)
HFWM AG, bisher in Freienbach, CHE-279.251.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335802).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Heinrich Walter, von Hasle (LU), in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandes, Luca Francis, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Leticia Betiana, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005297295, Commercial Registry Office Zug, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877580).
Statutenänderung:
17.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
6'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Severin Andreas, von Brunegg, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.