Reports for Detlef Felser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Detlef Felser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004855314, Commercial Registry Office Zug, (170)
UFD AG, in Cham, CHE-109.272.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvià (ES)];
Felser, Fanny Barbara, von Trub, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvia (ES)].
Publication number: 2868213, Commercial Registry Office Zug, (170)
UFD Service AG, bisher in Basel, CHE-100.829.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587548).
Gründungsstatuten:
05.03.1987.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Fanny, von Trub, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 2868179, Commercial Registry Office Zug, (170)
Qronos AG, bisher in Basel, CHE-110.235.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 9, Publ. 5698226).
Gründungsstatuten:
19.09.2003.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o UFD Holding AG, Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.