Reports for Bruno Markus Bauer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Markus Bauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2868213, Commercial Registry Office Zug, (170)
UFD Service AG, bisher in Basel, CHE-100.829.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587548).
Gründungsstatuten:
05.03.1987.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Fanny, von Trub, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 2865673, Commercial Registry Office Zug, (170)
UFD Software AG, in Baar, CHE-108.416.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6908130).
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus genannt Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 1952495, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fensterwerkstatt AAMÜLI AG, bisher in Feusisberg, CHE-101.998.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928041).
Gründungsstatuten:
21.01.1992.
Statutenänderung:
13.01.2015.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Aamüli, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mantke, Christian, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bauer, Bruno Markus, genannt Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Fritz, von Birrwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frenzel, Kevin Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Frenzel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.