Reports for Therese Christine Fehlmann-Gammeter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Therese Christine Fehlmann-Gammeter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1573801, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie (pvgi), in Bern, CHE-109.477.751, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tirefort, Christian, von Vich, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann-Gammeter, Therese, von Menziken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuzer, Roland, von Obergoms, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyler, Alfred, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Adrian, von Wädenswil, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wald BE];
Greter, Rolf, von Weggis und Greppen, in Steffisburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG];
Hochstrasser, Patricia Asta Leonie, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6457842, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie (pvgi), bisher in Zürich, CH-020.7.901.641-1, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 30, Publ. 5603894).
Gründungsurkunde:
13.06.2001.
Urkundenänderung:
06.09.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Thunstrasse 55, 3005 Bern .
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer und die Inhaber der angeschlossenen Firmen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben. Der Stiftungsrat kann zudem in einzelnen Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit eines Versicherten Ermessensleistungen aus dem freien Stiftungsvermögen zusprechen. Angeschlossene Firmen sind Mitgliederfirmen der Stifter, vertragstreue Firmen gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag Viscom comedia (syndicom)-Syna und weitere Firmen anderer zweckverwandter Branchen oder Verbände, welche sich mir ihren Arbeitnehmern aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung der Stiftung angeschlossen haben. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Aufsichtsbehörde:
Bundesamt für Sozialversicherungen.
Organisation:
Organisation: Stiftungsrat von 6 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Fusion:
Die Stiftung übernimmt gemäss Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 12.3.1997 die Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Verbandes Graphischer Unternehmen, in Zürich, durch Fusion. Aktiven und Passiven der Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Verbandes Graphischer Unternehmen gehen gemäss Fusionsvertrag vom 3.7.1991 durch Universalsukzession auf die Stiftung über (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tirefort, Christian, von Vich, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Haderer, Willy, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schwaller, Béat, von Luterbach, in Granges-Paccot, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Burkhard, Roger, von Schwarzhäusern, in Oekingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Fehlmann-Gammeter, Therese, von Menziken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Schnyder, Adrian, von Wädenswil, in Wald BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Gabathuler, Walter, von Wartau und Zürich, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Greter, Rolf, von Weggis und Greppen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle (wie bisher).
Publication number: 6103408, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hilfs- und Solidaritätsfonds syndicom, in Bern, CH-035.7.017.039-6, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 4, Publ. 6013160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehlmann-Gammeter, Therese, von Menziken, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg, Stephanie, von Emmen und Gelfingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Therese, von Eggiwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Hans-Peter, von Zürich, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Rodolphe, von Rüderswil, in Granges (Veveyse), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder, Jürg, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrupt, Alain, von Chamoson, in Belfaux, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreuzer, Roland, von Obergoms, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oberwald, Co-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger Berger, Bernadette, von Emmen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Page, Didier, von Villorsonnens, in Bulle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Monika, von Trub, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pardini, Giorgio, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.