Reports for Eddy Jean Marcellin Favre
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eddy Jean Marcellin Favre
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005846169, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation atelier de Marie Métrailler, à Evolène, CHE-378.656.406, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2018, Publ. 4039337).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Héritier-Fauchère, Alexandra Marie Joëlle, de Evolène, à Grône, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le caissier ou le secrétaire;
Fivaz, Jaqueline Edmée, de Genève, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Mussard, Danièle Valentine Denise, de Lausanne, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schnyder, Gabriela, de Leuk, à Nendaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, co-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier ou la membre du conseil de fondation déléguée [précédemment: membre du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux ];
Gessler-Burrin, Marie Joseph, de Chamoson, à Evolène, membre du conseil de fondation déléguée , avec signature collective à deux avec un co-président;
Métrailler, Denise Anne-Marie, de Evolène, à Evolène, co-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier ou la membre du conseil de fondation déléguée [précédemment: membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux ];
Métrailler, Dylan , de Evolène, à Evolène, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec Signature collective à deux avec un co-président;
Métrailler, Michel Henri Roger, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le caissier ou le secrétaire ];
Quinodoz, Eric, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005507971, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2019, Publ. 1004724935).
Modification des statuts:
23.06.2022.
Nouvelle raison sociale:
Alpin'Concept SA.
Nouveau siège:
Evolène.
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 236, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Les Jausses 3, 1973 Nax.
Nouveau but:
La société a pour but toutes activités d'entreprise générale, d'élaboration de projet, de calcul de budget, d'élaboration de plans d'exécution et de direction des travaux ;
l'exécution de tous travaux de construction, de rénovation et de transformation dans le domaine du bâtiment;
l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la promotion, et le commerce de tous matériaux et services en relation avec le domaine immobilier. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voide, Guy-Olivier, de Saint-Martin (VS), à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1004724935, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3877133).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Vex, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].