Reports for Clémentine Favre
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Clémentine Favre
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005848451, Commercial Registry Office Berne, (36)
Creaholic SA, à Biel/Bienne, CHE-103.710.386, société anonyme (No. FOSC 19 du 27.01.2023, Publ. 1005663042).
Modification des statuts:
21.08.2023.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénierie et de consultations techniques, la recherche, le développement, les conseils en matière d'utilisation et d'exploitation de différents matériaux, les conseils en matière d'automation et d'organisation d'entreprises, la formation de spécialistes, la création et l'exploitation de programmes pour ordinateurs (software) en Suisse et à l'étranger;
la création, l'utilisation et l'exploitation de droits immatériels et de droits de la propriété intellectuelle;
l'achat, la gérance et la vente d'immeubles. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres sociétés ou entreprises en Suisse et à l'étranger et acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par publication dans la FOSC, par écrit ou par courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frey, Nicolas, de Yvorne, à Lausanne, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Clémentine, de Ormont-Dessus, à Echichens, avec signature collective à deux.
Publication number: 4427757, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bien-Air Dental SA, à Biel/Bienne, CHE-105.855.630, société anonyme (No. FOSC 48 du 09.03.2018, Publ. 4102391).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Clémentine, de Ormont-Dessus, à Echichens, membre du comité de direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Mosimann, Samuel Willy, de Sumiswald, à La Neuveville, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 2731587, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bien-Air Dental SA, à Biel/Bienne, CHE-105.855.630, société anonyme (No. FOSC 93 du 18.05.2015, Publ. 2157455).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frochaux, Damien André, de Le Landeron, à Gletterens, avec procuration collective à deux avec un administrateur ou un directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Clémentine, de Ormont-Dessus, à Echichens, membre du comité de direction, avec signature collective à deux;
Gallina, Marco, de Cortaillod, à Ins, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou un directeur [précédemment: membre du comité de direction, avec signature collective à deux];
Narcisi, Camillo, ressortissant italien, à La Chaux-de-Fonds, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou un directeur [précédemment: membre du comité de direction, avec signature collective à deux].